Galeria dos Ex-Prefeitos
Prefeito | Período |
Manoel Tomás Vieira |
06/12/1911 a 25/07/1918 |
Antônio Tavares de Souza Junior |
09 a 24/04/1912 |
Avelino Rosa dos Santos |
24/07/1913 a 31/12/1918 |
Otávio Xavier Rauen |
11/12/1917 a 31/12/1922 |
Severo José de Almeida Filho |
Janeiro de 1919 |
Joaquim de Oliveira Mendes |
01/02/1919 a maio de 1919 |
Roberto Ehlke |
01/07/1919 a 14/07/1920 |
Henrique Damaso da Silveira |
21/09/1920 a 24/10/22 |
Ivo de Aquino Fonseca |
01/01/1923 a 23/11/1926 |
Januário de Assis Corte |
09/01/1923 a 01/12/1923 |
Emílio Ritzmann |
25/07/1924 a 24/04/1933 |
Firmino Soares dos Santos |
20 a 25/01/1925 |
Epaminondas Ricardo da Silva |
17/08/1925 a 30/03/1926 |
Manuel Machado Nunes |
22/07/1926 a 31/12/1926 |
Osvaldo Rodrigues de Oliveira |
01/01/1930 a 07/07/1949 |
João Sotter Mattoso |
22/09/1927 a 09/04/1929 |
José Cornelsen |
06 a 31/10/1930 |
Firmino Soares de Carvalho |
12 a 17/11/1930 |
Pedro Torrens |
19/02/1931 a 17/08/1936 |
Álvaro Soares Machado |
29/04/1933 a 03/04/1937 |
Alinor Vieira Côrte |
14/04/1936 a 08/07/1944 |
Donato Mellim |
20/01/1938 a 24/08/1938 |
Alexandre Frederico Runte |
12/07 a 11/08/1944 |
Olivério Vieira Corte |
12/08/1944 a 26/12/1947 |
Lázaro Bastos |
21/11/1945 a 10/02/1946 |
Otávio Soares Tabalipa |
27/12/1947 a 23/06/1949 |
Nei Pacheco de Miranda Lima |
02/02/1950 a 16/01/1951 |
Benedito Therézio de Carvalho Júnior |
17/01/1951 a 16/01/1955 |
Herberdt Riztmamm |
17/01/1955 a 05/01/1956 |
Generoso de Almeida Prohmann |
06/01 a 15/06/1956 |
Haroldo Ferreira |
16/06/1956 a 31/01/1961 |
João Colodel |
31/01/1961 a 31/01/1966 |
Benedito Therézio de Carvalho Neto |
01/02/1966 a 10/05/1982 |
Tufi Nader |
01/10 a 10/11/1973 |
Alcides Schumacher |
01/02/1970 a 31/01/1973 |
Alfredo Oliveira Garcindo |
01/02/1973 a 20/11/1975 |
Hélio Juk |
21/11/1975 a 23/11/1976 |
Paulo Eduardo Rocha Faria |
23/11/1976 a 31/01/1977 |
Fábio Nabor Fuck |
10/05/1982 a 31/12/1982 |
José João Klempous |
01/01/1983 a 31/12/1996 |
Antônio Souza Costa |
01/01/1989 a 31/12/1992 |
Orlando Krautler |
01/01/1997 a 31/12/2004 |
Leoberto Weinert |
01/01/2005 a 31/12/2012 |
Beto Faria |
01/01/2013 a 31/12/2016 |
Beto Passos |
01/01/2017 a 03/2022 |
Willian Godoy |
29/03/2022 a 30/11/2022 |
Juliana Maciel Hoppe |
01/12/2022 a 31/12/2024 |